Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Herrmann AG, Holzbau Bedachungen
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
20.05.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mönchaltorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.040.028-8
IDI/IVA
CHE-139.440.296
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Betrieb einer Firma für Holzbau, Bedachungen, Isolations- und Brandschutzarbeiten. Sie kann sich an anderen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Vertretungen auf eigenen oder fremden Namen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Willi & Partner AG | Wetzikon (ZH) | 16.12.2013 | 19.05.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herrmann AG, Holzbau Bedachungen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004893457, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herrmann AG, Holzbau Bedachungen, in Mönchaltorf, CHE-139.440.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330799).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Herrmann AG Zimmerei Schreinerei Holzbau (neu:
Hidosh Immobilien AG), in Mönchaltorf (CHE-108.018.978), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4330799, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herrmann AG, Holzbau Bedachungen, in Mönchaltorf, CHE-139.440.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Adrian, von Rohrbach, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herrmann, Muriel, von Rohrbach, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Simona, von Rohrbach, in Dürnten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4206419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herrmann AG, Holzbau Bedachungen, in Mönchaltorf, CHE-139.440.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Werner, von Rohrbach, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon, Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG].