Informazioni su Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil
- Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil a Heimiswil è una Società cooperativa nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici». Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 21.09.1983.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.04.2022.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-108.138.625.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Marina Chételat,
Jasmin Angelina Lehmann,
Jennifer Olivia Meier-Weber,
Dr. Claudia Anderegg-Rüfli
i più recenti aventi diritto di firma
Marina Chételat,
Jasmin Angelina Lehmann,
Dr. Andreas Roger Hohl,
Jennifer Olivia Meier-Weber,
Dr. Claudia Anderegg-Rüfli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.09.1983
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Heimiswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.5.000.952-0
IDI/IVA
CHE-108.138.625
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe für ihre Mitglieder, in der Liegenschaft Oberdorf 3, in Heimiswil eine Praxis zu betreiben. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten, alle Geschäfte des Mobilien - und Immobilienverkehrs tätigen und überhaupt alles tun, was mit den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihm dienen kann.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005452530, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil, in Heimiswil, CHE-108.138.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karin Gertrud, von Bodio, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chételat, Marina, von Val Terbi, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005055929, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 15'910 vom 26.10.2020 Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil, in Heimiswil, CHE-108.138.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010538).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg-Rüfli, Claudia, von Lengnau (BE), in Kaltacker (Heimiswil), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005010538, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Gruppenpraxis Sigristenhaus Heimiswil, in Heimiswil, CHE-108.138.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg-Ruefli, Claudia, von St. Peterzell, in Burgdorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Masschaele, Filip, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Jasmin Angelina, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Karin Gertrud, von Bodio, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, Andreas Roger Dr., von Wolfhalden, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.