Informazioni su Gebr. Rappo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gebr. Rappo AG
- Gebr. Rappo AG da Plaffeien opera nel ramo «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Gebr. Rappo AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.191.118.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.08.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Plaffeien
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.630.117-5
IDI/IVA
CHE-102.191.118
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten aller Art, insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Kommunalbereich, den Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie die Übernahme von Vertretungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sensia Treuhand AG | Fribourg | 16.11.1999 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Rappo Gebr. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gebr. Rappo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005291731, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gebr. Rappo A.G., in Plaffeien, CHE-102.191.118 (SHAB vom 20.05.2021, s. 0/1005187162).
Neue Firma:
Gebr. Rappo AG.
Neuer Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten aller Art, insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Kommunalbereich, den Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie die Übernahme von Vertretungen. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Mitteilung an die Aktionäre:
mit Brief oder elektronischer Post. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die am 20.05.2021 eingetragene gesetzliche Umwandlung per 01.05.2021 der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst. Statuten geändert am 06.09.2021.
Gelöschte Person:
Rappo Anton, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005187162, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gebr. Rappo A.G., in Plaffeien, CHE-102.191.118 (SHAB vom 11.09.2017, s. 0/3744367). Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000, vollständig liberiert, eingeteilt in 200 Namenaktien zu CHF 1'000 (bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000).
Numero di pubblicazione: 3744367, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gebr. Rappo A.G., in Plaffeien, CHE-102.191.118 (FOSC du 22.01.2014, p. 0/1300873).
Eingetragene Personen geändert:
Rappo Anton, Verwaltungsratmitglied, Präsident, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratmitglied, Einzelunterschrift;
Rappo Thomas, Verwaltungsratmitglied, Einzelunterschrift, neu von von Schmitten FR, Verwaltungsratmitglied, Präsident, Einzelunterschrift;
Rappo Daniel, Verwaltungsratmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratmitglied, Sekretär, Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.