Indirizzo
c/o Clinica Alpina SA
Buorna
7550 Scuol
Informazioni su Tierwohlstiftung Bernina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tierwohlstiftung Bernina
- Tierwohlstiftung Bernina ha sede a Scuol ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio delle servizi diversi».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 14.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-114.394.970.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Boris Rapp,
Dr. med. vet. Benjamin Biner,
Enrico Clavadetscher
i più recenti aventi diritto di firma
Boris Rapp,
Dr. med. vet. Benjamin Biner,
Enrico Clavadetscher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.07.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Scuol
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.894-8
IDI/IVA
CHE-114.394.970
Ramo economico
Esercizio delle servizi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von herrenlosen Tieren sowie Tieren, bei denen die Tierhalterinnen die Betreuung nicht weiter übernehmen können; Anlaufstelle für Behörden bei tierwohlrelevanten Sachverhalten; Finanzielle Unterstützung bei medizinisch notwendigen tiermedizinischen Behandlungen oder Eingriffen (inkl. Euthanasie) bei bedürftigen Tierhalterinnen; Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung von Fachpersonal (z.B. Tierärztinnen, Tierpflegerinnen, Praktikant(lnn)en und tiermedizinische Praxisassistentinnen) sowie bei der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochstehenden tiermedizinischen Versorgung.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Accontaris Treuhand AG | Zug | 23.08.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Taverna Treuhand AG | Scuol | 12.01.2016 | 22.08.2021 | |
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft | Zuoz | 07.07.2008 | 26.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ramosch / Pro Tierwaisenheim Ramosch
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tierwohlstiftung Bernina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057488, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ramosch / Pro Tierwaisenheim Ramosch, in Valsot, CHE-114.394.970, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275780).
Urkundenänderung:
04.03.2024.
Name neu:
Tierwohlstiftung Bernina.
Sitz neu:
Scuol.
Domizil neu:
c/o Clinica Alpina SA, Buorna , 7550 Scuol.
Zweck neu:
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von herrenlosen Tieren sowie Tieren, bei denen die Tierhalterinnen die Betreuung nicht weiter übernehmen können;
Anlaufstelle für Behörden bei tierwohlrelevanten Sachverhalten;
Finanzielle Unterstützung bei medizinisch notwendigen tiermedizinischen Behandlungen oder Eingriffen (inkl. Euthanasie) bei bedürftigen Tierhalterinnen;
Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung von Fachpersonal (z.B. Tierärztinnen, Tierpflegerinnen, Praktikant(lnn)en und tiermedizinische Praxisassistentinnen) sowie bei der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochstehenden tiermedizinischen Versorgung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conradin, Belinda, von Sent und Santa Maria Val Müstair, in Ramosch (Valsot), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Dr. Men, von Ramosch, in Sent, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggisberg, Verena, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfner, Erich, von Klosters-Serneus, in Strada (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Martin, von Marbach LU und Rickenbach LU, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Benjamin, von Zermatt, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Enrico, von Küblis, in Eitweg (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.