Informazioni su Farna SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Farna SA
- Farna SA ha sede a Ecublens VD ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 31.07.2009. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-102.571.828.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.01.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.015.631-0
IDI/IVA
CHE-102.571.828
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles ou d'appartements et la gérance de valeurs.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Christophe Gross | Vevey | <2004 | 30.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Farna SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5173528, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Farna SA, à Montreux, CH-550-1015631-0, opérations immobilières (FOSC du 12.01.2006, p. 15/3190224). Statuts modifiés le 30 juin 2009. Siège transféré à 1024 Ecublens (VD), sentier du Planoz 8.
Nouveau but:
l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles ou d'appartements et la gérance de valeurs (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration du conseil d'administration du 30 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Jean-Christophe Gross n'est plus organe de révision.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique.
Complément:
les 500 actions nominatives de CHF 1'000 sont restreintes quant à leur transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: 3190224, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Farna SA, à Montreux, CH-550-1015631-0, affaires immobilières (FOSC du 28.09.2000, p. 6647).
Nouvelle raison de commerce du réviseur:
Fiduciaire Jean-Christophe Gross.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Farna SA, à M o n t r e u x , affaires immobilières (FOSC du 25.08.1997, p. 6200). Anton Walraf et Jost Walraf ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.