Indirizzo
Route du Pré de la Grange 3
1680 Romont FR
Informazioni su ETICAL SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ETICAL SA
- ETICAL SA è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi fiduciari». La sede si trova a Romont FR.
- L’azienda è stata costituita nel 18.11.2010 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.06.2024.
- L’azienda ETICAL SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-116.225.261.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Gold Standard Healthcare Holding SA, SHARYZ SA, Visuo SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.11.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.546.034-7
IDI/IVA
CHE-116.225.261
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes fourniture de prestations de service et de conseils entrant dans le champ d'activité d'une fiduciaire, dans le domaine de la fiscalité, de "family office", de la finance, de l'arbitrage, dans l'enseignement et du droit. La société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales et financières et autres en rapport avec son but.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ETICAL Inc.
- ETICAL AG
- PrevActive Holding INC.
- PrevActive Holding AG
- PrevActive Holding SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ETICAL SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006061071, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
ETICAL SA, à Romont (FR), CHE-116.225.261 (FOSC du 08.05.2023, p. 0/1005740535).
Personne radiée:
Abid-Baquerizo Sonnia Maria, directrice, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005740535, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
ETICAL SA, à Romont (FR), CHE-116.225.261 (FOSC du 07.06.2021, p. 0/1005208554).
Nouvelle personne inscrite:
Abid-Baquerizo Sonnia Maria, de Vernier, à Versoix, directrice, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208554, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PrevActive Holding SA, à Bulle, CHE-116.225.261 (SHAB vom 28.05.2021, s. 0/1005196126).
Nouvelle raison sociale:
ETICAL SA (ETICAL AG) (ETICAL Inc.). Siège transféré à Romont (FR).
Nouvelle adresse:
Route du Pré de la Grange 3, 1680 Romont FR.
Nouveau but:
la société a pour but toutes fourniture de prestations de service et de conseils entrant dans le champ d'activité d'une fiduciaire, dans le domaine de la fiscalité, de "family office", de la finance, de l'arbitrage, dans l'enseignement et du droit. La société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales et financières et autres en rapport avec son but. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par tout moyen écrit, y compris courriel. La conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 01.05.2021 a été publiée avant même que la décision de l'assemblée générale du 30.04.2021 relative à la modification des statuts ne soit parvenue à l'office du registre du commerce. Statuts modifiés le 30.04.2021.