Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su esb schellenberg gmbh
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2011
Cancellazione dal registro delle imprese
23.11.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.034.729-8
IDI/IVA
CHE-242.483.941
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratungen von KMU-Unternehmungen im organisatorischen und versicherungstechnischen Bereich, Vermittlungen von Versicherungsgeschäften aller Art; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: esb schellenberg gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005340443, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
esb schellenberg gmbh, in Baden, CHE-242.483.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004976181). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die GAVIM-Holding AG, in Baden (CHE-103.240.222), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004976181, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
esb schellenberg gmbh, in Baden, CHE-242.483.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, S.0, Publ. 6420950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg, Dorothea, von Zürich, in Rütihof, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GAVIM-Holding AG (CHE-103.240.222), in Baden, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schellenberg, Erich, von Zürich, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Karpf, Martin, von Bellikon, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6420950, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
esb schellenberg gmbh, in Baden, CH-400.4.034.729-8, Im Bettliacher 4, 5406 Rütihof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2011.
Zweck:
Beratungen von KMU-Unternehmungen im organisatorischen und versicherungstechnischen Bereich, Vermittlungen von Versicherungsgeschäften aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schellenberg, Erich, von Zürich, in Rütihof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schellenberg, Dorothea, von Zürich, in Rütihof, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.