Informazioni su EEM AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EEM AG
- EEM AG da Sulgen opera nel ramo «Fabbricazione di materie farmaceutiche» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.01.2010.
- Il 14.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda EEM AG è iscritta con l’IDI CHE-115.385.637.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: dxb gmbh, grow physio GmbH, Rosmarie Egli, Med. Masseurin EFA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sulgen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.022.874-3
IDI/IVA
CHE-115.385.637
Ramo economico
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Vertrieb von Produkten und Einrichtungen aller Art, hauptsächlich im gesundheitsfördernden Bereich, die Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie die angewandte Forschung, Wissens-Transfer und Qualitäts-Management im nichtoperativen Wirbelsäulen-Therapiebereich. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, halten und verwerten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern, sowie alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EEM AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005910220, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EEM AG, in Sulgen, CHE-115.385.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aemisegger, Cyrill, von Hemberg, in Gottlieben, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005316605, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EEM AG, in Sulgen, CHE-115.385.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120469).
Statutenänderung:
23.09.2021. 14.10.2021.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Vertrieb von Produkten und Einrichtungen aller Art, hauptsächlich im gesundheitsfördernden Bereich, die Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie die angewandte Forschung, Wissens-Transfer und Qualitäts-Management im nichtoperativen Wirbelsäulen-Therapiebereich. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, halten und verwerten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern, sowie alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder SMS Nachrichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Benno, von Baar, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Eberle, Manuel, von Häggenschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aemisegger, Cyrill, von Hemberg, in Gottlieben, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120469, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EEM AG, in Sulgen, CHE-115.385.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2816721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cenci, Michael, von Wuppenau, in Arbon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.