Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Die DREI Bäckerei GmbH in Liq.
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.10.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
03.12.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.051.026-8
IDI/IVA
CHE-223.700.109
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fertigung und Vertrieb von Backwaren aller Art sowie Erbringung sämtlicher Dienstleistungen dieser Branche; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren; Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Die DREI Bäckerei GmbH
- DIE Bauprofis GmbH
- ACRON DRIVES GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Die DREI Bäckerei GmbH in Liq.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005038113, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Die DREI Bäckerei GmbH in Liq., in Luzern, CHE-223.700.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503326). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numero di pubblicazione: HR02-1004503326, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Die DREI Bäckerei GmbH, in Luzern, CHE-223.700.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541077).
Firma neu:
Die DREI Bäckerei GmbH in Liq..
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evropa Investment Group AG in Liq. (CHE-340.775.190), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Evropa Investment Group AG (CHE-340.775.190)];
Bisaku, Tush, deutscher Staatsangehöriger, in Langenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3541077, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Die DREI Bäckerei GmbH, in Luzern, CHE-223.700.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443477).
Domizil neu:
Bellerivehöhe 13, 6006 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Siegfried Wolfgang Josef, von Hergiswil bei Willisau, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisaku, Tush, deutscher Staatsangehöriger, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.