Informazioni su Der Waschkurier GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Der Waschkurier GmbH
- Der Waschkurier GmbH ha sede a Allschwil ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Lavanderie».
- Der Waschkurier GmbH è stata costituita nel 08.06.2001.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.03.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-109.070.929.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.06.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.012.860-6
IDI/IVA
CHE-109.070.929
Ramo economico
Lavanderie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen gegenüber Privat- und Geschäftskunden im Bereich der Wäschereinigung. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Waschkurier GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Der Waschkurier GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004582511, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Der Waschkurier GmbH, in Allschwil, CHE-109.070.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3273187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitex Perspecta AG (CHE-105.000.999), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunziker, Alessandro, von Biel-Benken, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Venezia, Marlise, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäscherei Lüdin GmbH (CHE-112.762.318), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ciello, Giovanni, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3273187, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Waschkurier GmbH, in Allschwil, CHE-109.070.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2478013).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Firma neu:
Der Waschkurier GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lauber, Brigitte, von Marbach (LU) und Münchenstein, in Reinach (BL), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitex Perspecta AG (CHE-105.000.999), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunziker, Alessandro, von Biel-Benken, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Venezia, Marlise, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2478013, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Waschkurier GmbH, in Allschwil, CHE-109.070.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6310214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Daniel, von Basel, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Brechbühl, Martin, von Trachselwald, in Gipf-Oberfrick, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Barbara, von Beinwil SO, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung (CHE-108.459.756), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung (CH-270.6.000.440-1), und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lauber, Brigitte, von Münchenstein und Marbach LU, in Reinach BL, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Marbach LU, in Arlesheim, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.