Informazioni su DAT Transport GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DAT Transport GmbH
- DAT Transport GmbH a Stäfa è una Società a garanzia limitata nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». DAT Transport GmbH è attiva.
- DAT Transport GmbH ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.06.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-356.412.066.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Stäfa
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.013.927-3
IDI/IVA
CHE-356.412.066
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Transporten aller Art; Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Im- und Export, Reinigungen, Hauswartungen, Umzüge, Entsorgungen sowie im Bereich Baumontagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im ln- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.s
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- VIM Consulting GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DAT Transport GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DAT Transport GmbH, in Stäfa, CHE-356.412.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tahiri, Avni, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Driton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004523367, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VIM Consulting GmbH, in Stäfa, CHE-356.412.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506450).
Statutenänderung:
05.12.2018.
Firma neu:
DAT Transport GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Transporten aller Art;
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Im- und Export, Reinigungen, Hauswartungen, Umzüge, Entsorgungen sowie im Bereich Baumontagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im ln- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Numero di pubblicazione: HR02-1004506450, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VIM Consulting GmbH, bisher in Baar, CHE-356.412.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4077003).
Statutenänderung:
08.11.2018.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Häldelistrasse 20, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Roland Josef, von Oberägeri, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Avni, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.