Informazioni su CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA
- CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA ha sede a Genève ed è attiva. Essa opera nel ramo «Gestione fondi».
- L’azienda è stata costituita nel 13.12.2007.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.09.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 1 of a Kind Sàrl, Candice Sàrl, RLS finance SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe Vladimir Boss,
Sylvain Matthey-Junod,
Hugues Le Gouz de Saint Seine
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Vladimir Boss,
Sylvain Matthey-Junod,
Hugues Le Gouz de Saint Seine,
Annelise Louise Gumy Senn,
Andrew Adam Sassoon
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.3.075.007-3
IDI/IVA
CHE-113.983.939
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gestion de biens ou de fortune pour clientèle institutionnelle et privée; activité de courtier et de commissionnaire sur les marchés financiers, conseil et assistance dans les domaines économiques, financiers, administratifs et gestion dans ces domaines; prise de participations et financement de participations dans des sociétés commerciales, financières et industrielles, en Suisse et à l'étranger; la société n'accepte aucun dépôt de tiers et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de ses clients; conseil économique, financier et représentation fiduciaire, de même que mise sur pied de financements, intermédiation financière et investissements ainsi que création de fondations et autres structures légales (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 18.02.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 01.09.2011 | 17.02.2013 | |
GEOSAT Compta SA, en liquidation | Genève | 19.12.2007 | 24.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006136059, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA, à Genève, CHE-113.983.939 (FOSC du 31.07.2024, p. 0/1006098281). Les pouvoirs de Hardrick Raphael sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1006098281, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA, à Genève, CHE-113.983.939 (FOSC du 27.10.2023, p. 0/1005871273). Badel Luc n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Matthey-Junod Sylvain, jusqu'ici vice-président, est nommé président et continue à signer collectivement à deux. Boss Philippe Vladimir, de Meiringen, à Morges, vice-président, et Le Gouz de Saint Seine Hugues, de France, à Hong Kong, HKG sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005871273, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA, à Genève, CHE-113.983.939 (FOSC du 11.10.2023, p. 0/1005858498). La procuration de Cusin Acanto Catherine est radiée. Sassoon Andrew Adam est maintenant domicilié à Veyrier. Signature collective à deux a été conférée à Gumy Senn Annelise Louise, de Bussigny, à Apples, directrice.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.