Informazioni su Casalo GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Casalo GmbH
- Casalo GmbH ha sede a Luzern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Gestione fondi».
- Casalo GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 31.08.2017. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Casalo GmbH è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-105.284.822.
- 15 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Burg Immobilien AG, CH&R Immobilien AG, Falcon Villas AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.11.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.002.613-3
IDI/IVA
CHE-105.284.822
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung von Vermögen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungen; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Grundstücken.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Casalo GmbH in Liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Casalo GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3725087, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Casalo GmbH, in Luzern, CHE-105.284.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Ivo, von Frick, in Suhr, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Beat, von Giswil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Horw, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1919357, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Casalo GmbH, in Luzern, CHE-105.284.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6930588).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Zweck neu:
Verwaltung von Vermögen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungen;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Balz, von Giswil, in Suhr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Beat, von Giswil, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00];
Mösch, Ivo, von Frick, in Suhr, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 6930588, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Casalo GmbH, in Luzern, CH-170.4.002.613-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2007, S. 10, Publ. 4203674).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.