Informazioni su Burlet & Partner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Burlet & Partner AG
- Burlet & Partner AG opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Mettmenstetten.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.01.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-111.738.300.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Sedlmayer IT-Services, SENKAY GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mettmenstetten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.871-7
IDI/IVA
CHE-111.738.300
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Architektur- und sonstigen Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BK&P AG, Treuhandgesellschaft | Zürich | 05.07.2004 | 09.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Burlet & Partner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005655882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burlet, Ulrich, von Zürich und Reichenburg, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004561651, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burlet, Ulrich, von Reichenburg und Zürich, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004548310, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6372976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burlet, Ulrich, von Zürich und Reichenburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burlet, Marianne, von Zürich und Reichenburg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardagna, Stefan, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ardagna, Roberta, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.