Informazioni su BRUGG Ropes AG, Romanshorn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BRUGG Ropes AG, Romanshorn
- BRUGG Ropes AG, Romanshorn con sede a Romanshorn è attiva. BRUGG Ropes AG, Romanshorn è attiva nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- L’azienda è stata costituita nel 12.04.1991 e ha 8 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 28.12.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-103.495.880.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
David Theodor Dean,
Jürg Eduard Suhner,
Corinne Schifferle,
Andrea Peter Roth,
Andreas Heinemann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.04.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romanshorn
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.009.738-4
IDI/IVA
CHE-103.495.880
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von sowie dem Handel mit Drahtseilen, Drahtseilprodukten und Zubehör sowie verwandten Erzeugnissen beschäftigen, und Wahrung des Interesses der mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften (Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung; die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen und Patente erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen oder Sicherheiten an die mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 16.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.07.2000 | 15.04.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BRUGG Ropes AG
- Brugg Seiltechnik Holding AG
- Brugg Rope Technology Holding Inc
- Brugg Drahtseil Holding AG
- "Brugg" Drahtseil Holding AG.
- Brugg Drahtseil AG
- "Brugg"-Drahtseil AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BRUGG Ropes AG, Romanshorn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005640649, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BRUGG Ropes AG, Romanshorn, in Romanshorn, CHE-103.495.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005406114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Uwe, von Diemtigen, in Thalheim (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005406114, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BRUGG Ropes AG, Romanshorn, in Romanshorn, CHE-103.495.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Marc, von Bauma, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005278390, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BRUGG Ropes AG, Romanshorn, in Romanshorn, CHE-103.495.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005274018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, David, von Volketswil, in Penang (MY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.