Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Boll Verlag AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.02.1995
Cancellazione dal registro delle imprese
09.05.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Urdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.005.843-7
IDI/IVA
CHE-104.165.043
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Verlagsgeschäften aller Art, insbesondere von Fachzeitschriften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist befugt, Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, zu belehnen und zu veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 19.01.2017 | 08.05.2017 | |
WPB AG | Zürich | 01.09.2011 | 18.01.2017 | |
a&o kreston audit ag | Zürich | 25.03.2009 | 31.08.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Accofina Zürich AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Boll Verlag AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3509941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boll Verlag AG, in Urdorf, CHE-104.165.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292669). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NZZ Fachmedien AG, in Luzern (CHE-175.539.016), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3292669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boll Verlag AG, in Urdorf, CHE-104.165.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antonica, Camillo Marco, von Winterthur, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WPB AG (CHE-104.527.212), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Anna, Monica, italienische Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Roger, von Escholzmatt-Marbach, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser, Thomas, von Mosnang, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1694655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boll Verlag AG, in Urdorf, CHE-104.165.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2011, Publ. 6318048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasche, Marcel, von Aeschi SO, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPB AG (CHE-104.527.212), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WPB AG (CH-020.3.020.757-1)];
Preissel, Sarah, von Basel, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.