Informazioni su Aventure Drone Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aventure Drone Sàrl
- Aventure Drone Sàrl da Ardon opera nel ramo «Fotografia e esercizio fotolaboratori» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Aventure Drone Sàrl.
Dirigenza (5)
i più recenti aventi diritto di firma
Marie Christine Gilberte Häfliger-Schaller,
Immanuel Salazaku Daniel Häfliger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.05.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ardon
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.017.111-1
IDI/IVA
CHE-384.922.237
Ramo economico
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fournir des services liés à l'utilisation de drones, tels que des prises de vues aériennes, des inspections dans des endroits difficiles d'accès, de l'analyse thermique et de la cartographie. La société peut également fournir des cours visant à l'apprentissage de pilotage de drones ainsi que vendre et réparer des drones (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Aventure Drone Ltd liab. Co
- Aventure Drone Sagl
- Aventure Drone GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aventure Drone Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005169069, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Aventure Drone Sàrl, à Ardon, CHE-384.922.237, société à responsabilité limitée (No. FOSC 93 du 17.05.2016, p.0, Publ. 2834517).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Häfliger, Johana Christine Sarah, de Romoos, à Ardon, associée, pour 25 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Häfliger, Immanuel Salazaku Daniel, de Romoos, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 76 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 51 parts sociales de CHF 100.00];
Seppey, Jilian, de Le Locle, à Vétroz, associée, sans droit de signature, pour 25 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Droz-dit-Busset, Jilian, associée, sans mode de signature inscrit].
Numero di pubblicazione: 2834517, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Aventure Drone Sàrl(Aventure Drone GmbH) (Aventure Drone Sagl) (Aventure Drone Ltd liab. Co), à Ardon, CHE-384.922.237, Rue du Biais 28, 1957 Ardon, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.04.2016.
But:
Fournir des services liés à l'utilisation de drones, tels que des prises de vues aériennes, des inspections dans des endroits difficiles d'accès, de l'analyse thermique et de la cartographie. La société peut également fournir des cours visant à l'apprentissage de pilotage de drones ainsi que vendre et réparer des drones (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Droz-dit-Busset, Jilian, de Le Locle, à Vétroz, associée, pour 25 parts sociales de CHF 100.00;
Seppey, Vincent Cédric, de Hérémence, à Vétroz, associé, pour 25 parts sociales de CHF 100.00;
Fauchère, Jean Charles, de Evolène, à Sion, associé, pour 25 parts sociales de CHF 100.00;
Häfliger, Immanuel Salazaku Daniel, de Romoos, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 51 parts sociales de CHF 100.00;
Häfliger, Johana Christine Sarah, de Romoos, à Ardon, associée, pour 25 parts sociales de CHF 100.00;
Häfliger-Schaller, Marie Christine Gilberte, de Romoos, à Ardon, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 49 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 28.04.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.