Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Arcavio AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.07.2011
Cancellazione dal registro delle imprese
08.07.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.036.790-3
IDI/IVA
CHE-304.492.371
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft bildet die Erbringung und/oder Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Family Office. Diese beinhalten einerseits die Bereiche Management und Organisation, umfassend die Vermögensverwaltung, die Kapitalbetreuung und -vermittlung, die Wirtschafts-, Finanz-, Rechts- und Steuerberatung, anderseits Dienstleistungen ausserhalb des Bank- bzw. Finanzbereiches. Die Gesellschaft kann sodann Grundstücke und Beteiligungen aller Art erwerben, halten und verwalten. Sie kann schliesslich Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 30.07.2013 | 07.07.2016 | |
Ernst & Young AG | Basel | 12.07.2011 | 29.07.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Arcavio Ltd in liquidation
- Arcavio AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arcavio AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2942045, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Arcavio AG in Liquidation, in Basel, CHE-304.492.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2352231). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung einer zugelassenen Revisionsexpertin vom 08.12.2015 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2352231, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Arcavio AG, in Basel, CHE-304.492.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1822841).
Firma neu:
Arcavio AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Arcavio Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.08.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raabe, René, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belfer, Daniel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Szerman, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pineiro Bouzas, José Luis, brasilianischer Staatsangehöriger, in Panama (PA), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1822615, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arcavio AG, in Zürich, CHE-304.492.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1304883). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.