Renseignements sur Barbara Zumstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Barbara Zumstein
Dernières notifications FOSC pour Barbara Zumstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005638613, Registre du commerce Obwald, (140)
Genossenschaft Quartierüberbauung Mörlialp, in Giswil, CHE-104.455.050, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642771).
Statutenänderung:
07.04.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der Erschliessungsanlagen der Überbauung Mörlialp (rechtsgültig einzonierte Bauzone) und die Förderung und Unterstützung des Tourismusgebietes Mörlialp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Roman, von Sarnen, in Giswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Barbara, von Lungern, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Kerns, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten];
Zünd, Patrik, von Oberriet (SG), in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005028969, Registre du commerce Obwald, (140)
Saxus AG, in Sarnen, CHE-103.170.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S.12, Publ. 6044462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Paul, von Lungern, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zumstein, Barbara, von Lungern, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004466932, Registre du commerce Obwald, (140)
Sunnmatt Immobilien AG, in Sarnen, CHE-108.086.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Muyden, Evert, von Genf, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Barbara, von Lungern, in Sarnen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
van Muyden-Zumstein, Ursula, von Genève, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.