Renseignements sur Niklaus Markus Zeltner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Niklaus Markus Zeltner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4047115, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Schälismühle Oberbuchsiten, in Oberbuchsiten, CHE-101.086.105, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, Publ. 5547506).
Domizil neu:
bei André Schwaller, Krähenbühlstrasse 274, 4625 Oberbuchsiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Urs L., von Langendorf, in Oberbuchsiten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Urs, von Niederbuchsiten, in Niederbuchsiten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koelliker, Paul, von Niederbuchsiten und Basel, in Niederbuchsiten, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Alfons, von Egerkingen und Winznau, in Oberbuchsiten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwaller, André, von Kammersrohr, in Oberbuchsiten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Stephan, von Oensingen, in Balsthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lederer, Daniel, von Balsthal, in Oberbuchsiten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Niklaus Markus, von Niederbuchsiten, in Niederbuchsiten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Ursula, von Niederbuchsiten, in Niederbuchsiten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2559091, Registre du commerce Soleure, (241)
Elektra Niederbuchsiten (ENI), in Niederbuchsiten, CHE-385.653.695, Dorfstrasse 20, 4626 Niederbuchsiten, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2015.
Zweck:
Beliefert in der Regel Endverbraucher (private Haushalte, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe, öffentliche Hand) auf dem Gemeindegebiet der Einwohnergemeinde Niederbuchsiten ausreichend, regelmässig, sicher, auf nichtdiskriminierende Weise und nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen mit elektrischer Energie, erstellt und betreibt sichere, zuverlässige und leistungsfähige Anlagen und Netze der Elektrizitätsversorgung, stellt unter Beachtung des Standes der Technik deren Unterhalt, Erneuerung und Erweiterung sicher, erstellt und betreibt im Auftrag der Eigentümerin die öffentliche Beleuchtung, beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Kann weitere Aufgaben im Versorgungsbereich übernehmen, sofern die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Niederbuchsiten dies beschliesst sowie mit anderen Energieunternehmen Kooperationen eingehen. Ist berechtigt, die Erledigung aller technischen, kommerziellen und administrativen Arbeiten in ihrem Tätigkeitsbereich umfassend auszulagern bzw. qualifizierte Dritte damit zu beauftragen.
Kapital:
CHF 1'400'000.00.
Organisation:
Verwaltungsrat von 5 Mitgliedern, geschäftsführender Ausschuss und Revisionsstelle. Die Elektra Niederbuchsiten (ENI) findet ihre Rechtsgrundlage in den §§ 158 ff. des Gemeindegesetzes (GG) vom 16.02.1992 (BGS 131.1).
Datum des Beschlusses über die Errichtung:
03.12.2014.
Eingetragene Personen:
Zeltner, Niklaus Markus, von Niederbuchsiten, in Niederbuchsiten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Franz Josef, von Härkingen, in Niederbuchsiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Kaspar, von Trimbach, in Niederbuchsiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, Rudolf, von Wolfwil, in Niederbuchsiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Sascha Marc, von Künten, in Niederbuchsiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG ( CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle;
von Arx, Martin, von Niederbuchsiten, in Niederbuchsiten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Mario, von Wiler bei Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietschi, Jörg, von Kestenholz, in Neuendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.