Renseignements sur Andreas E. Thoma
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas E. Thoma
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005363748, Registre du commerce Zurich, (20)
Renate Rugieri Stiftung, in Zürich, CHE-463.569.644, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355314). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.12.2021 wird festgestellt, dass die suspendierten Stiftungsratsmitglieder Andreas E. Thoma sowie Uwe Mario Christian Regorz ihren Rücktritt aus dem Stiftungsrat erklärt haben und demzufolge als Stiftungsräte zu löschen sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Andreas E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regorz, Uwe Mario Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005350732, Registre du commerce Zurich, (20)
Renate Rugieri Stiftung, in Zürich, CHE-463.569.644, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304786).
Weitere Adressen:
c/o RA Dr.iur. Roman Baumann Lorant, Altenbach Baumann Bloch Advokatur Notariat, Amtshausstrasse 12, 4143 Dornach. Die Aufsichtsbehörde hat mit superprovisorischer Verfügung vom 29.11.2021 Herrn RA Dr.iur. Roman Baumann Lorant, von Bottenwil, in Gempen als Sachverwalter mit Einzelzeichnungsrecht für die Stiftung ernannt und den eingetragenen Personen Uwe Mario Christian Regorz und Andres E. Thoma das Zeichnungsrecht entzogen sowie die Büroadresse des Sachwalters als Postadresse der Stiftung bestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Andreas E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Regorz, Uwe Mario Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005005393, Registre du commerce Zurich, (20)
Renate Rugieri Stiftung, in Zürich, CHE-463.569.644, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Andreas E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rugieri, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bad Harzburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].