Renseignements sur Franziska Ternetz Sauter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franziska Ternetz Sauter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005278181, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Marosun AG, in Basel, CHE-102.685.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, S.0, Publ. 1108365).
Domizil neu:
c/o Christoph Megert, bei FROMER Advokatur und Notariat, St. Jakobs-Strasse 7, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternetz Sauter, Franziska, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Christoph, von Schaffhausen, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 6888596, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Marosun AG, in Basel, CH-270.3.003.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 03.07.1997, S. 4650).
Statutenänderung:
28.09.2012, 02.10.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternetz, Heinrich, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ternetz, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fistag AG Treuhandgesellschaft für Unternehmungs- und Steuerberatung, in Münchenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder-Jeger, Andrea, von Meltingen und Basel, in Wahlen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Susanne, von Dürnten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ternetz Sauter, Franziska, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.