Renseignements sur Alfred Strasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Strasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5390336, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Kunsteisbahn Worb, in Worb, CH-035.5.010.461-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 3, Publ. 4398380).
Firma neu:
Genossenschaft Kunsteisbahn Worb in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.02.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herbert Gasser, Turnhallenstrasse 5, 3076 Worb.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Hansruedi, von Eggiwil, in Rüfenacht BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Peter, von Schnottwil, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Christoph, von Niederbipp, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Remund, Ernst, von Mühleberg, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moog, Peter, von Worb, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Walter, von Bleienbach, in Boll, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzenried, Hansueli, von Belp, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Alfred, von Wangen an der Aare, in Rüfenacht BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Franziska, von Nottwil und Huttwil, in Ried bei Worb (Worb), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ernst, von Egnach, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Matthias, von Stäfa und Basel, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Herbert, von Belp, in Worb, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ackermann, Heinz, von Riniken, in Worb, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3906190, Registre du commerce Berne, (36)
Merz Baulösungen AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.031.478-0, Ausführung von Bauarbeiten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 4, Publ. 2570236).
Domizil neu:
Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Alfred, von Wangen an der Aare, in Rüfenacht BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witschi, Fritz, von Hindelbank, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuda, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2158840, Registre du commerce Berne, (36)
Merz Baulösungen AG, in Muri bei Bern, Ausführung von Bauarbeiten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 3, Publ. 1211702).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Peter, von Beinwil am See, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Büchi, Richard, von Wildberg, in Sutz-Lattrigen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Würsten, Bernhard, von Saanen, in Worb, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brüngger, Emil, von Zürich, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herren, Peter, von Mühleberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Matthias, von Walterswil BE, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strasser, Alfred, von Wangen an der Aare, in Rüfenacht BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witschi, Fritz, von Hindelbank, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Patrick, von Bern, in Oberwangen b. Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.