Renseignements sur Armin Staub
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Armin Staub
Participations
Dernières notifications FOSC pour Armin Staub
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6490820, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dust Immobilien AG, bisher in Appenzell, CH-310.3.001.930-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, S. 0, Publ. 6469744).
Gründungsstatuten:
16.12.2008.
Statutenänderung:
21.12.2011.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 60, 9000 St. Gallen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Realisierung von Überbauungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung:
CHF 105'000.00.
Aktien:
105 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.12.2008 106'250 Namenaktien zu CHF 1.-- der Uemis AG (CH-020.3.027.358-6), in Adliswil, im Wert und zum Preise von CHF 106'250.--, wofür 105 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Armin, von Altstätten, in Rorschacherberg, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Staub, Yvonne, von Altstätten, in Andwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Staub Maddalena, Alexandra, von Altstätten und Wald AR, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).
Numéro de publication: 6469744, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
MMV Holding AG, in Appenzell, CH-310.3.001.930-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 3, Publ. 4977736).
Statutenänderung:
14.12.2011.
Firma neu:
Dust Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Realisierung von Überbauungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Markus, von Appenzell, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Völlm, Ernst genannt Ernie, von Zollikon und Amriswil, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell Meistersrüte, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Armin, von Altstätten, in Rorschacherberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Staub, Yvonne, von Altstätten, in Andwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub Maddalena, Alexandra, von Altstätten und Wald AR, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.