Renseignements sur Othmar Stadelmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Othmar Stadelmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5799548, Registre du commerce Berne, (36)
publisuisse SA, in Bern, CH-035.3.004.239-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 5, Publ. 5572196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Othmar, von Marbach LU, in Bern, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battaglia, Bruno, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Markus, von Zürich und Mosnang, in Merligen , mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Bern];
Kniel, Beatrice, von Davos, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Bonstetten].
Numéro de publication: 4959396, Registre du commerce Zurich, (20)
mediasense SA, in Zürich, CH-073.3.005.867-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 27, Publ. 4456504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin, von Wahlern, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Othmar, von Marbach LU, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Urs, von Gossau SG, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli-Ott, Andrea, von Stallikon und Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Roland Urs, von Leibstadt, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3883498, Registre du commerce Zurich, (20)
TXT Communications AG(TXT Communications SA), bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.005.867-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 5, Publ. 3785014).
Gründungsstatuten:
06.02.1996.
Statutenänderung:
23.03.2007.
Firma neu:
MediaSense SA.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 120, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Kommerzialisierung der elektronischen Medien mittels Ausschöpfung von kommerziellen Kommunikationsmöglichkeiten und Erschliessung weiterer finanzieller Mittel für Medienveranstalter und mit ihnen verbundenen Unternehmen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind oder der Gesellschaft zum Vorteil gereichen.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen rechtsverbindlich durch schriftliche Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Beat, von Signau, in Oberdorf SO, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Beat U., von Brügg, in Brügg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Schneider, Martin, von Wahlern, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Othmar, von Marbach LU, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.