Renseignements sur Stefan Spring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Spring
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Spring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005729413, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Spring ChemTrading AG, in Aesch (BL), CHE-111.951.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957148).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Stefan, von Steffisburg, in Dallenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büsserach].
Numéro de publication: 4017777, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Nuovum AG, in Aesch (BL), CHE-112.964.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2006, Publ. 3426194).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Firma neu:
Spring Chem Tech AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Jonas, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Dr. Andreas, von Steffisburg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Stefan, von Steffisburg, in Grellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Werner, von Steffisburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5)].
Numéro de publication: 5737534, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
STH Spring Trading AG, in Aesch BL, CH-280.3.917.750-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 6, Publ. 5264592).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Dr. Andreas, von Steffisburg, in Grellingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spring, Andreas, Mitglied des Verwaltungsrates];
Spring, Stefan, von Steffisburg, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Fritschi, Christoph, von Wil ZH, in Itingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].