Renseignements sur Mukatdes Sezer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mukatdes Sezer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006090177, Registre du commerce Lucerne, (100)
Creative Foto AG, in Hildisrieden, CHE-101.409.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sezer, Mukatdes, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004783991, Registre du commerce Zoug, (170)
Take Away Bistro Kaffee Weinmarkt GmbH, bisher in Luzern, CHE-179.420.130, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746869).
Statutenänderung:
15.11.2019.
Firma neu:
SAS Bau GmbH.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o SDH Consulting GmbH, Chamerstrasse 42A, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Realisierung von Bauleistungen jeder Art im Bereich Hoch- und Tiefbau, insbesondere Armierungen, sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sezer, Mukatdes, von Emmen, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adiller Mazrek, Azize, türkische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: 3746869, Registre du commerce Lucerne, (100)
Take Away Bistro Kaffee Weinmarkt GmbH, in Luzern, CHE-179.420.130, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özen, Hakki Ugur, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Avsar, Ahmet, von Zürich, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sezer, Mukatdes, von Emmen, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.