Renseignements sur Salvatore Sergi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Salvatore Sergi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4438830, Registre du commerce Berne, (36)
Magico-Food GmbH, in Uetendorf, CH-035.4.010.363-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 07.02.2003, S. 5, Publ. 851314).
Statutenänderung:
10.04.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuccarello, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Divina Lebensmittelhandel AG (CH-020.3.906.778-8), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--;
Citton, Jean-Louis, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 851314, Registre du commerce Berne, (36)
Magico-Food GmbH, in Uetendorf, Verkauf von Lebensmitteln an Restaurationsbetriebe etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2000, S. 5112).
Statutenänderung:
14.01.2003.
Zweck neu:
Verkauf von Lebensmitteln an Restaurations- und Detailhandelsbetriebe sowie Handel mit Wein. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauro, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.