Renseignements sur Hugo Seiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hugo Seiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5734954, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Gewoba Flawil, in Flawil, CH-320.5.035.307-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.1995, S. 283).
Statutenänderung:
28.05.2010.
Firma neu:
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Gewoba Flawil in Liquidation.
Domizil neu:
c/o August Holenstein, Magdenauerstrasse 44, 9230 Flawil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, August, von Bütschwil, in Flawil, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Dr. Felix, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Flawil, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Wildhaus, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bossart, Felix, von Oberbüren, in Flawil, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seiz, Hugo, von Lommis, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Albert, von Appenzell, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3080704, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Seiz Haus- und Industrietechnik AG, in Flawil, CH-320.3.042.769-5, Projektierung und Ausführung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie der Rohrleitungsbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2002, S. 12, Publ. 577002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiz, Hugo, von Lommis, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Seiz-von Waldkirch, Silvia, von Lommis, in Flawil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldmann, Berndt, von Winterthur und Seuzach, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Markus, von Heimiswil, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2678248, Registre du commerce Zurich, (20)
Einkaufsgenossenschaft für die Gebäudetechnik, in Zürich, CH-020.5.900.610-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 19, Publ. 1015854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Ernst, von Ochlenberg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiz, Hugo, von Lommis, in Flawil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Luzius, von Domat/Ems, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Niedermann, Thomas, von Niederhelfenschwil, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selm, Thomas, von Scheid und Uznach, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.