Renseignements sur Werner Schorr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Schorr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3024693, Registre du commerce Zurich, (20)
Synaptic GmbH, in Opfikon, CHE-110.354.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6415728).
Firma neu:
Synaptic GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorr, Werner, von Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs Martin, von Zollikofen, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2003661, Registre du commerce Zurich, (20)
Lundbeck (Schweiz) AG, in Opfikon, CHE-107.833.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 31, Publ. 5530902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorr, Werner, von Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pestalozzi, Dr. Christoph M., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allikmets, Erik, estnischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedersen, Stig Lokke, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Heidi, von Alterswil, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunes Rocha, Joao Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].
Numéro de publication: 2636146, Registre du commerce Zurich, (20)
Synaptic GmbH, in Opfikon, CH-280.4.007.137-1, Forschung und Entwicklung neuer Produkte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2004, S. 22, Publ. 2187468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneller, Franz, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorr, Werner, von Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.