Renseignements sur Remo Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Remo Schneider
Dernières notifications FOSC pour Remo Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818338, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verband Innerschweizer Feuerungskontrolleure (VIF), in Rothenburg, CHE-108.853.283, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898375).
Statutenänderung:
01.07.2022.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Schönblickstrasse 3, 6045 Meggen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinert, Harald, von Ruswil, in Ruswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Jonas, von Kriens und Ebikon, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Alex, von Emmen, in Emmen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerig, Samuel, von Meggen, in Luzern, Vizepräsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Beat, von Engelberg, in Stans, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Remo, von Risch, in Risch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005077319, Registre du commerce Zoug, (170)
Beat Borter Kaminfeger GmbH, in Risch, CHE-108.225.945, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S.26, Publ. 5177424).
Statutenänderung:
08.01.2021.
Firma neu:
Schneider Kaminfeger GmbH.
Domizil neu:
Steinweg 11, 6343 Buonas.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Kaminfegergeschäftes. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Neueintragung vom 23.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Aktiven von CHF 69'770.35 und die Passiven von CHF 28'031.25 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "B. Borter", in Risch, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 09.06.1995, und Bilanz per 31. 12.1994, zum Preis von CHF 41'739.10, wovon CHF 20'000.00 auf das Stammkapital angerechnet werden. CHF 21'739.10 werden dem Sacheinleger gutgeschrieben]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Beat, von Oberems, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Borter, Ruth, von Oberems, in Risch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Remo, von Risch, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schneider, Claudia, von Arth, in Risch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.