Renseignements sur Herbert Schneider-Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Herbert Schneider-Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004710793, Registre du commerce Berne, (36)
WP Werbeplanung AG, in Bowil, CHE-107.905.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, S.0, Publ. 1796915).
Firma neu:
WP Werbeplanung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Herbert, von Rubigen, in Konolfingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Fritz, von Signau, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1796915, Registre du commerce Berne, (36)
WP Werbeplanung AG, in Münsingen, CHE-107.905.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2007, S. 2, Publ. 3708834).
Statutenänderung:
23.10.2014.
Sitz neu:
Bowil.
Domizil neu:
Bernstrasse 6, 3533 Bowil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von Fahrplan-, Tarif- und Hinweis-Tafeln aller Art, Verkauf und Vermietung von Werbeschildern und Reklameplätzen sowie Planung, Koordination und Durchführung von Werbung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sie kann sich auch an anderen Unternehmungen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Friedrich 1935, von Signau, in Bowil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Fritz, von Signau, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüthi, Fritz 1964, in Bowil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Herbert, von Rubigen, in Konolfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schädeli Treuhand AG Münsingen (CHE-102.331.744), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Schädeli Treuhand AG Münsingen].
Numéro de publication: 5563870, Registre du commerce Zoug, (170)
Kotec AG, bisher in Münsingen, CH-035.3.008.586-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2007, S. 2, Publ. 3708796).
Gründungsstatuten:
15.03.1979.
Statutenänderung:
23.02.2010.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 174, 6300 Zug.
Zweck neu:
Beratung in Wirtschafts- und Unternehmensfragen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 51'000.00.
Liberierung:
CHF 51'000.00.
Aktien neu:
51 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 51 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voegeli, Rolf, von Biglen, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Fritz 1935, von Signau, in Bowil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Herbert, von Rubigen, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli Treuhand AG Münsingen, in Münsingen, Revisionsstelle;
Lüthi, Fritz 1964, von Signau, in Bowil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siebrecht, Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.