Renseignements sur Roland Schleiss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Schleiss
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Schleiss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3871111, Registre du commerce Argovie, (400)
A. Schleiss AG, in Magden, CHE-105.869.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, Publ. 4895966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleiss, Roland, von Engelberg, in Sisseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheinfelden].
Numéro de publication: 4895966, Registre du commerce Argovie, (400)
A. Schleiss AG, in Magden, CH-400.3.008.037-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.1994, S. 7072).
Statutenänderung:
16.02.2009.
Zweck neu:
Entwicklung von, Handel mit und Montage von Luft-, Klima- und Kältegeräten, Prozesssteuerungen und Anlagen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 30.6.1988 der Einzel-firma 'Anton Schleiss', in Rheinfelden (4033);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HS Revisions AG, in Stein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleiss, Roland, von Engelberg, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schleiss, Anton, von Engelberg, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].