Renseignements sur Willi Schaffner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Willi Schaffner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1402043, Registre du commerce Thurgovie, (440)
VEFA - Verein zur Erhaltung und Förderung von Arzneipflanzen, bisher in Witterswil, CHE-112.307.339, Verein (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2005, S. 10, Publ. 2791432).
Gründungsstatuten:
30.11.2004.
Statutenänderung:
26.02.2014.
Sitz neu:
Uttwil.
Domizil neu:
c/o Dr. Karin Berger Büter, Emeligarten 4, 8592 Uttwil.
Organisation neu:
[Streichung, da nicht mehr eintragungspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Prof. Dr. Willi, von Hornussen, in Möhlin, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger Büter, Dr. Karin, von Basel und Biel/Bienne, in Uttwil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Biel BE, in Witterswil];
Büter, Dr. Bernhard, von Basel, in Uttwil, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Witterswil].
Numéro de publication: 2791432, Registre du commerce Soleure, (241)
VEFA - Verein zur Erhaltung und Förderung von Arzneipflanzen, in Witterswil, CH-241.6.004.895-5, bei Dr. Karin Berger Büter, Benkenstrasse 256, 4108 Witterswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2004.
Zweck:
Bezweckt, die Öffentlichkeit über die Botanik und das therapeutische Potential von Arzneipflanzen zu informieren, sie für die Problematik des Aussterbens von Arzneipflanzen zu sensibilisieren und Massnahmen zur Erhaltung und Förderung von Arzneipflanzen zu lancieren.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand von 4 bis 7 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Berger Büter, Dr. Karin, von Basel und Biel BE, in Witterswil, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Prof. Dr. Willi, von Hornussen, in Möhlin, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Büter, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Witterswil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 849340, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Emilia Guggenheim-Schnurr der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2000, S. 7470).
Domizil neu:
c/o Dr. Regina Vögeli, Krachenrain 60, 4059 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meindl, Dr. Hubert, von Riehen, in Riehen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regenass, Dr. Urs, von Lampenberg, in Ettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Dr. Willi, von Hornussen, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Prof. Dr. Niklaus, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Dr. Regina, von Laupen, in Basel, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.