Renseignements sur Ernst Raff
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Raff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1317019, Registre du commerce Soleure, (241)
Mitarbeiter-Stiftung Isola Breitenbach, in Breitenbach, CHE-110.378.334, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 15, Publ. 5825976).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Hugo, von Grindel, in Grindel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raff, Ernst, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Dieter, von Büsserach, in Büsserach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindenberger, Susanne, von Fehren, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Sabine, von Schüpfheim, in Liesberg, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2734464, Registre du commerce Soleure, (241)
Mitarbeiter-Stiftung Isola Breitenbach, in Breitenbach, CH-261.7.000.040-9, Abgeltung sozialer Härtefälle zugunsten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schweizerischen Isola-Werke Breitenbach, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 12, Publ. 1204096).
Urkundenänderung:
5.10.2001.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Hans, von Deitingen, in Grindel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bergmann, Josef, von Breitenbach, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Ernst, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar].
Registre du commerce Soleure, (241)
Mitarbeiterstiftung Isola Breitenbach, in Breitenbach, Abgeltung sozialer Härtefälle z.G. der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schweizerischen Isola-Werke Breitenbach usw., Stiftung (SHAB Nr.19 vom 29.01.1996, S.565).
Eingetragene Personen neu:
Raff, Ernst, Heimat Basel, in Reinach BL, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.