Renseignements sur Kurt Omlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Kurt Omlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004978158, Registre du commerce Thurgovie, (440)
uniAuto GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-242.140.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880534).
Statutenänderung:
26.08.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.08.2020 und Bilanz per 01.07.2020 mit Aktiven von CHF 614'285.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 419'821.61 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 vollliberierte Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
uniAuto AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den An- und Verkauf, Import und Export, die Reparaturen und Spengler Arbeiten von Fahrzeugen jeder Art nebst deren Ersatzteilen und Zubehör, sowie Transporte in der Luft, Strasse, Seeweg und Schiene, sowie Vermietung und Verleih von Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.05.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werduch, Tomasz Edgard, polnischer Staatsangehöriger, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Werduch, Tomasz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Omlin, Kurt, von Sachseln, in Wängi, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004622764, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
bb Klostermann.ch AG, in Au (SG), CHE-496.447.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, S.0, Publ. 3934749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Omlin, Kurt, von Sachseln, in Wängi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004521074, Registre du commerce Obwald, (140)
Epomed Vertriebs GmbH, in Sarnen, CHE-113.763.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2159959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Linus, von Altstätten, in St. Margrethen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omlin, Kurt, von Sachseln, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.