Renseignements sur Beat Näf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Näf
Dernières notifications FOSC pour Beat Näf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1554551, Registre du commerce Argovie, (400)
MPT, Micropower Technology GmbH, in Würenlos, CHE-399.366.109, Breitlenstrasse 16, 5436 Würenlos, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2014.
Zweck:
Erbringen von Engineering-Dienstleistungen im Energiebereich, Entwicklung von Anlagen, Systemen und Aggregaten zur dezentralen Erzeugung von Strom, Wärme und/oder Kälte sowie Verkauf, Wartung und Betrieb von selber entwickelten und/oder fremden Anlagen, Systemen und Aggregaten zur dezentralen Erzeugung von Strom, Wärme und/oder Kälte, jeweils hauptsächlich auf der Basis von erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Holz oder Biogas;
kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammentun sowie Lizenzen vergeben..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 23.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stucki, Robert, von Zürich, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Näf, Beat, von Winznau, in Erlinsbach AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1397911, Registre du commerce Argovie, (400)
Acrona Systems AG, in Aarau, CHE-100.376.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 1, Publ. 5857354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gärtner, Lore Else, deutsche Staatsangehörige, in Seeshaupt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Albert, von Chexbres, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wattenwil, in Chexbres];
Schmid, Rolf, von Zürich, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Näf, Beat, von Winznau, in Erlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1097930, Registre du commerce Argovie, (400)
Verdesis Suisse SA, in Erlinsbach, Produktion und Verkauf von erneuerbarer Energie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 2, Publ. 6123).
Statutenänderung:
3.07.2003.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
thv AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Beat, von Winznau, in Erlinsbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Courcelle, Bertrand Marie Joseph Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Biarritz (F), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaussi, Albert, von Wattenwil, in Chexbres, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand und Revisionen Bruno Gervasoni Dipl.Buchhalter/Controller, in Olten, Revisionsstelle.