Renseignements sur Jörg Moor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jörg Moor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004764668, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'Wohnort Bern', in Bern, CHE-102.153.939, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3420941).
Domizil neu:
c/o Walter Steinlin, Merzenacker 23, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Jörg, von Brittnau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valkanover, Stefan Dr., von Reiden, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rolf Marius, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Heidi Erika, von Unterseen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Stephan Johannes, von Glarus, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinlin, Walter, von Rebstein, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Kurt, von Saanen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kusano, Katharina Rebekka, genannt Katja, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruh, Dominik, von Buch (SH), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7198360, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'Wohnort Bern', in Bern, CH-035.5.000.912-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, Publ. 6535270).
Domizil neu:
c/o Jörg Moor, Merzenacker 41, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grandjean, Beat, von La Côte-aux-Fées und Buttes, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Silvia, von Saanen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Peter, von Ochlenberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Jörg, von Brittnau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valkanover, Stefan Dr., von Reiden, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Valkanover, Stefan, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hammond, Philippe, von Pully, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Rolf Marius, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6535270, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'Wohnort Bern', in Bern, CH-035.5.000.912-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2005, S. 3, Publ. 3093204).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe und auf gemeinnütziger Grundlage die Wahrung der Interessen der Bewohner des Merzenackers sowie der baulichen Besonderheiten der Siedlung Merzenacker;
die Verwaltung, Organisation und den rationellen Betrieb und Unterhalt des im Eigentum der Genossenschaft stehenden Grundbesitzes und der sich darauf befindenden Gebäulichkeiten, Anlagen und Einrichtungen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Personliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen.].Gemäss Erklärung vom 14.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Pierre, von Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rondi, Mario, von Iseo, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Jörg, von Brittnau, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Alfred genannt Fred, von Gossau ZH, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Baumgartner, Fred, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hammond, Philippe, von Pully, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Valkanover, Stefan, von Reiden, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.