Renseignements sur Robert Michel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Robert Michel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Michel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006033790, Registre du commerce Valais, (626)
Oasis Management SA, à Savièse, CHE-197.372.546, Chemin des Bisses 27, 1965 Savièse, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.03.2024.
But:
La société a pour but: l'acquisition, la gestion, la promotion, la construction, la rénovation, la location et la vente de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations y afférentes. La société peut procéder à l'acquisition et à l'administration de participations, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des entreprises commerciales ou industrielles, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances ou toute forme adéquate, prise de brevets et de marques. La société peut accorder des prêts aux actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par les actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. La société peut effectuer toute activité commerciale et financière, tout placement ou autre en rapport direct ou indirect avec son but ou qui soit propre à le réaliser. Elle peut traiter ces opérations pour elle-même ou pour le compte de tiers, à titre de représentant ou de mandataire ou les faire exécuter pour son compte par des tiers. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courriel ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel. Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) inscrite(s):
Michel, Robert, de Ferenbalm, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Pellissier Michel, Monique, de Savièse, à Savièse, administratrice, avec signature individuelle. Selon déclaration du 06.03.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: HR02-1005644899, Registre du commerce Valais, (626)
MIRO Management SA, à Savièse, CHE-114.805.625, société anonyme (No. FOSC 245 du 18.12.2013, p.0, Publ. 1243639).
Nouvelle raison sociale:
MIRO Management SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.12.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Michel, Robert, de Ferenbalm, à Savièse, président, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 3830209, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Budget Hotels, in Bern, CHE-103.808.016, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398743).
Domizil neu:
Luisenstrasse 5, 3005 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jans, Paul, von Steinhausen, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Willy, von Aeugst am Albis, in Gryon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Robert, von Ferenbalm, in Savièse, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Peter, von Bern, in Stuckishaus (Kirchlindach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Peter, von Ferenbalm, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Johannes Ulrich, genannt Hannes, von Unterseen, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Caverlé, Egbert Riko, genannt Ep, niederländischer Staatsangehöriger, in Fiesch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Arnold Patrick, von Rafz, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Peter, von Nottwil, in Kölliken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Matthias August, von Jonschwil, in Weiningen ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg Schläpfer, Florence Nathalie, von Wyssachen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.