Renseignements sur Ronny Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ronny Meier
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ronny Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004913330, Registre du commerce Zurich, (20)
Hartmann Immobilien- und Verwaltungs AG, in Zumikon, CHE-105.864.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868103).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen im In- und Ausland, namentlich Immobilienbewirtschaftung, -vermarktung, -vermittlung, -erwerb, -verkauf, -Verpachtung, die Begründung von Stockwerkeigentum sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft' kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marina, von Rümlang, in Regensdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Ronny, von Rümlang, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
db Treuhand AG (CHE-107.484.941), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Stefan, von Schötz, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004868103, Registre du commerce Zurich, (20)
Hartmann Immobilien- und Verwaltungs AG, in Zumikon, CHE-105.864.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S.27, Publ. 5687076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, René, von Rümlang, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marina, von Rümlang, in Regensdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Ronny, von Rümlang, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
db Treuhand AG (CHE-107.484.941), in Zug, Revisionsstelle [bisher: DB Treuhand AG].
Numéro de publication: 2237189, Registre du commerce Zurich, (20)
emoceans - Ronny Meier, in Maur, CHE-217.332.517, Zürichstrasse 117b, 8123 Ebmatingen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Fachgeschäft für Meerwasseraquaristik.
Eingetragene Personen:
Meier, Ronny, von Rümlang, in Regensdorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift.