Renseignements sur Barbara Luzi-Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Barbara Luzi-Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 854124, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schmid & Co., in St. Gallen, Verwaltung von Liegenschaften, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 09.06.2000, S. 3938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luzi-Schmid, Barbara, von Scheid, in Zernez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Moser, Heidi, von Gais, in Gais, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schmid & Co, in St. Gallen, Verwaltung von Liegenschaften, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 07.02.1984, S. 441).
Rechtsform neu:
Kollektivgesellschaft.
Beginn:
23.03.1998. (bisher: Aktiven und Passiven gehen teilweise über an die "Johs. Schmid AG", in St. Gallen).
Umwandlungen neu:
Diese Gesellschaft ist aus einer Kommanditgesellschaft hervorgegangen, die am 01.04.1932 ihren Anfang nahm und am 15.03.1932 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit Beginn 22.03.1998 wurde die Gesellschaft in eine Kollektivgesellschaft umgewandelt. (bisher: Die Kommandite von CHFO20 000. ist durch Verrechnung liberiert).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Kübler, Margrit, von Gais, in Gais, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHFO20'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Hanswalter, von Gais, in Gais, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift (bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter);
Luzi-Schmid, Barbara, von Scheid, in Zernez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift);
Schmid, Christian, von Gais, in Gais, mit Einzelprokura.