Renseignements sur Xin Luo
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Xin Luo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3582155, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SF Suntech AG, bisher in Zürich, CHE-396.256.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236633).
Statutenänderung:
11.05.2017.
Sitz neu:
Ettingen.
Domizil neu:
Brühlmattweg 5, 4107 Ettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luo, Xin, kanadischer Staatsangehöriger, in Wuxi (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liu Nealis, Jing, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lu, Bin, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tse, Man Kit Keith, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küpfer, Hans Rudolf, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2021465, Registre du commerce Zurich, (20)
SF Suntech AG, in Zürich, CHE-396.256.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Yi, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luo, Xin, kanadischer Staatsangehöriger, in Wuxi (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Liu Nealis, Jing, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tse, Man Kit Keith, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1424419, Registre du commerce Zurich, (20)
SF Suntech AG (SF Suntech SA) (SF Suntech Ltd), in Zürich, CHE-396.256.401, c/o Martin Frey, Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Verkaufs- und Marketing-Support sowie Kundendienst im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Solarmodulen, die von ihrer Muttergesellschaft, Shunfeng Photovolatic Holdings Limited, oder anderen verbundenen Gesellschaften entwickelt und hergestellt werden. Sie kann auch Solarmodule, die durch Gruppengesellschaften oder Dritte entwickelt und hergestellt werden, kaufen, verkaufen oder warten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 21.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zhang, Yi, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luo, Xin, kanadischer Staatsangehöriger, in Wuxi (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.