Renseignements sur Urs Leuenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Leuenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2005275, Registre du commerce Schwyz, (130)
Leuenberger Gastro GmbH, bisher in Subingen, CHE-110.053.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165444).
Gründungsstatuten:
31.03.2003.
Statutenänderung:
19.01.2015.
Firma neu:
Relax Gastro GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Bars, Nachtclubs, Internetcafes und Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Partyservice, Catering und Event Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 31.03.2003 ein Fahrzeug, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.].[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Urs, von Melchnau, in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spasic, Iordanka Koleva, bulgarische Staatsangehörige, in Opfikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spasic, Nenad, serbischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 7165444, Registre du commerce Soleure, (241)
Leuenberger Gastro GmbH, in Subingen, CH-241.4.003.063-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 13, Publ. 5566242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister Leuenberger, Ruth, von Melchnau, in Subingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Urs, von Melchnau, in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5566242, Registre du commerce Soleure, (241)
Immo Domino GmbH, bisher in Solothurn, CH-241.4.003.063-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 15, Publ. 5172744).
Statutenänderung:
4.03.2010, 22.03.2010.
Firma neu:
Leuenberger Gastro GmbH.
Sitz neu:
Subingen.
Domizil neu:
Luzernstrasse 14, 4553 Subingen.
Zweck neu:
Führung und Verwaltung eines Gastronomiebetriebs sowie Erbringung von Dienstleistungen betriebswirtschaftlicher Art für gastwirtschaftliche und ähnliche Betriebe. Kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Urs, von Melchnau, in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Derendingen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Meister Leuenberger, Ruth, von Melchnau, in Subingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Meister, Ruth, in Derendingen, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].