Renseignements sur Josef Kathriner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Josef Kathriner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Josef Kathriner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005710705, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joka-Handels AG, in Wolhusen, CHE-100.565.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596505).
Firma neu:
Joka-Handels AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Mit Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgerichts Willisau, Abteilung 1, vom 03.03.2023 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Josef, von Sarnen, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Entlebuch, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4718108, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joka-Handels AG, in Ebikon, CH-100.3.011.707-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 14, Publ. 1035246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Ferdinand, von Werthenstein, in Wolhusen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Josef, von Sarnen, in Entlebuch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
E. Brügger Treuhand, in Rothenburg (CH-100.1.014.643-8), Revisionsstelle [bisher: E. Brügger Treuhand, in Rothenburg].
Numéro de publication: 1035246, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joka-Handels AG in Liq., in Ebikon, Handel mit Sachen aller Art für den täglichen Gebrauch, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 24.03.2003, S. 9, Publ. 916056).
Firma neu:
Joka-Handels AG.
Domizil neu:
c/o Bruno Bieri-Portmann, Oberdierikonerstrasse 8, 6030 Ebikon.
Vinkulierung neu:
Die Namenaktien sind vinkuliert. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 und Art. 88a HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Ferdinand, von Werthenstein, in Wolhusen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Liquidator];
Kathriner, Josef, von Sarnen, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Liquidator].