Renseignements sur Anton Jenal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Jenal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6467396, Registre du commerce Grisons, (350)
Jenal AG Transporte & Garage, in Samnaun, CH-350.3.011.305-2, Talstrasse 68, 7563 Samnaun Dorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2011, 13.12.2011.
Zweck:
Der Betrieb eines Transportunternehmens (Sachen- und Personentransporte), der Betrieb einer Garage mit Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge aller Art, Handel mit Fahrzeugen aller Art;
Zubehör und Treibstoffen sowie Erwerb, Verkauf und Betrieb von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stauten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Anton Jenal, Autotransporte, in Samnaun, gemäss Vertrag vom 24.11.2011 und Übernahmebilanz per 31.05.2011 mit Aktiven von CHF 13'803'469.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'819'704.51, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 6'483'765.29 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jenal, Anton, von Samnaun, in Samnaun-Compatsch (Samnaun), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jenal, Mario, von Samnaun, in Samnaun Dorf (Samnaun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jenal, Hans Rudolf, von Samnaun, in Samnaun-Compatsch (Samnaun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jenal, Helmut, von Samnaun, in Samnaun Dorf (Samnaun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CH-350.3.007.722-0), in Zuoz, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, Bau und Betrieb von touristischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2000, S. 7379).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Sportanlagen Samnaun AG, in Samnaun. Aktiven von CHF 414'261 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'500 gehen gemäss Vertrag vom 13.10.2001 und Bilanz per 31.05.2001 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenal, Anton, von Samnaun, in Compatsch Gde. Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Ludwig, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zegg, Walter, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Eugen, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parth, Alfons, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Ludwig, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Eduard, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Mario, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].