Renseignements sur Paul Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1554595, Registre du commerce Argovie, (400)
EW Rothrist AG, in Rothrist, CHE-109.361.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 939337).
Statutenänderung:
02.06.2014, 02.06.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 4'856'300.00 [bisher: CHF 4'101'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'856'300.00 [bisher: CHF 4'101'000.00].
Aktien neu:
48'563 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 41'010 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 18.06.2013 gemäss Statuten. [Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2014 wurde die angepasste Bestimmung betreffend Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung in den Statuten vor Ablauf der Frist gestrichen.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. ].Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.06.2014 einen Teil der Aktiven und Passiven der Elektrizitäts- und Wasserversorgung Vordemwald, in Vodemwald, gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.06.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013, wonach die übernommenen Aktiven CHF 4'786'188.85 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 334'073.00 betragen, wofür 7'553 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Paul, von Münchenbuchsee, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Adrian, von Oberthal, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5067378, Registre du commerce Argovie, (400)
Hallwyler Unternehmungen AG, in Rothrist, CH-400.3.017.582-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2008, S. 2, Publ. 4454612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Paul, von Münchenbuchsee, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallwyler, Kurt, von Zofingen, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4846802, Registre du commerce Argovie, (400)
Röntgeninstitut Rothrist AG, in Rothrist, CH-400.3.028.478-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 1, Publ. 3832664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Paul, von Münchenbuchsee, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adrian Neuhaus AG Treuhandgesellschaft für medizinische Berufe, in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CH-053.3.000.856-2), in Langenthal, Revisionsstelle;
Grawe-Spörri, Deborah, von Reichenburg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.