Renseignements sur Dr. Thomas Hecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Thomas Hecht
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Thomas Hecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004913824, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vaximm AG, in Basel, CHE-114.477.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868384).
Statutenänderung:
02.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breiner, Klaus, von Andeer, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2943923, Registre du commerce Zurich, (20)
Delenex Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-115.045.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665969).
Statutenänderung:
04.07.2016.
Firma neu:
Cell Medica Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Cell Medica Switzerland SA) (Cell Medica Switzerland Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlapbach, Jakob, von Steffisburg, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leo, Dr. Chandra, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dyrberg, Thomas P., dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cameron, Hamish, britischer Staatsangehöriger, in Midhurst (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaltofen-Ehmann, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sando, Gregg Stephen, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durland, Ross Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in The Woodlands (TX,US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Molitor, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2926321, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vaximm AG, in Basel, CHE-114.477.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufhold, Prof. Dr. Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rüfenacht BE , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hecht, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breiner, Klaus, von Andeer, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simon, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.