Renseignements sur Nicolas Genolet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Nicolas Genolet
Numéro de publication: 1974895, Registre du commerce Valais, (626)
Ecole Suisse de Ski Les Collons-Thyon 2000, à Vex, CHE-101.294.187, association (No. FOSC 91 du 14.05.2013, Publ. 7187582).
Modification des statuts:
27.05.2011.
Nouveau but:
Prodiguer l'enseignement des sports d'hiver et activités annexes, ainsi que la mise en place d'infrastructures liées aux activités sportives.
Nouvelles ressources:
Finances d'entrées, dons, part sur bénéfice d'exercices.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dayer, Paul, de Paul, de Hérémence, à Vex, membre et directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dayer, Andy, de Hérémence, à Hérémence, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Geiser, Christophe, de Langenthal, à Vex, membre, sans droit de signature;
Alberts, Sebastiaan, ressortissant néerlandais, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Sierro, Arthur Charles, dit Charly, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Genolet, Nicolas, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1751045, Registre du commerce Valais, (626)
Himmo Hérémence Sàrl, à Hérémence, CHE-291.927.305, Rue Principale 66, 1987 Hérémence, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.09.2014, 19.09.2014.
But:
La construction intégrale de bâtiments et tous travaux liés au bâtiment, comme la construction, la transformation, la rénovation, la mise en valeur, etc., ainsi que toutes activités connexes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 40'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Albert Seppey et Fils SA (CHE-106.990.733), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Genolet Promotion SA (CHE-103.871.167), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Sierro Construction Sàrl (CHE-109.371.940), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Edouard Bovier et fils SA (CHE-105.956.627), à Sion, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Gauye et Dayer SA (CHE-102.757.853), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bruno Genolet & Fils Sàrl (CHE-161.498.724), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dayer Transports SA (CHE-108.368.303), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Seppey Nicolas (CHE-108.209.231), à Hérémence, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bovier, Maryvonne, de Hérémence, à Hérémence, gérante, avec signature collective à deux;
Follonier, Georges, de Hérémence, à Hérémence, gérant, avec signature collective à deux;
Genolet, Nicolas, de Hérémence, à Hérémence, président des gérants, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 16.09.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 1592177, Registre du commerce Valais, (626)
Bruno Genolet & Fils Sàrl, à Hérémence, CHE-161.498.724, Rue des Ateliers 14, 1987 Hérémence, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.06.2014, 30.06.2014.
But:
L'exploitation d'une entreprise de ferblanterie, couverture, sanitaire, chauffage, entretien ainsi que toutes activités convergentes y compris immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 30'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat de transfert de patrimoine du 23.06.2014 et inventaire au 31.12.2013 il est fait apport des actifs de CHF 920'418.84 et des passifs envers les tiers de CHF 160'519.33 de l'entreprise individuelle 'Bruno Genolet' à Hérémence (CHE-107.488.436), soit un actif net de CHF 759'899.51 contre remise de 30 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 729'899.51 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Reprise de bien:
la société reprend une quote-part d'un immeuble sis sur commune d'Hérémence au prix de CHF 1.00 selon le contrat du 23.06.2014.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Genolet, Bruno, de Hérémence, à Hérémence, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Genolet, Marie Monique Josiane, dite Josiane, de Hérémence, à Hérémence, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Genolet, Guy, de Hérémence, à Hérémence, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00;
Genolet, Nicolas, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 23.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.