Renseignements sur Pia Barbara Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pia Barbara Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004869004, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung Elenka, in Bern, CHE-109.769.455, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Hans-Jürg, von Trubschachen, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambli, Urs, von Zürich, in Zollikofen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Pia Barbara, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gilgen, Markus, von Schwarzenburg, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004869003, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorge Scherler Bern, in Bern, CHE-109.782.450, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Hans-Jürg, von Trubschachen, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambli, Urs, von Zürich, in Zollikofen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Pia Barbara, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gilgen, Markus, von Schwarzenburg, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1592101, Registre du commerce Lucerne, (100)
Scherler AG, Beratende Ingenieure für Elektroanlagen Luzern, in Luzern, CHE-105.949.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328365).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R. Stöckli AG, in Zürich (CHE-107.795.393), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 191'297.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 125'315.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Daniel, von Grossdietwil, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Pia, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Käppeli, Ueli, von Hochdorf, in Ballwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4)].
Zweigniederlassung neu:
Baar (CHE-210.390.666) [bisher: Baar (CH-170.9.000.418-4)].Lugano (CHE-456.120.925) [bisher: Lugano (CH-514.9.009.255-7)].Stans (CHE-204.375.693) [bisher: Stans (CH-150.9.000.147-5)].Chur (CHE-402.786.661) [bisher: Chur (CH-350.9.000.942-1)].