Renseignements sur Roger Etter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Etter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roger Etter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005447572, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Roger, von Menzingen, in Sins, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005390978, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank Rigi Genossenschaft, in Schwyz, CHE-105.739.811, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Roger, von Menzingen, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2821325, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi Genossenschaft, in Küssnacht SZ, CHE-105.739.811, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211427).
Statutenänderung:
12.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Waldstätte Genossenschaft, in Ingenbohl (CHE-105.740.731), gemäss Fusionsvertrag vom 8.1.2016 bzw. 11.1.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 493'372'269.13 und Fremdkapital von CHF 483'200'057.20 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Rigi Genossenschaft.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Postplatz 5, 6430 Schwyz. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindauer, René, von Schwyz, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schelbert, Nicole, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Markus, von Pfäfers, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camenzind, Silvio, von Gersau, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Andreas, von Luzern, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Alfred, von Sattel, in Schwyz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Damian, von Morschach, in Schwyz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hägi, Barbara, von Zürich, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Etter, Roger, von Menzingen, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gwerder, Petra, von Muotathal, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuhn, René, von Dübendorf, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien.